Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Director | Doutoramento em Finanças | 2010-09-01 | 2012-08-31 |
Membro (Docente) | Plenário da Comissão Científica | 2010-07-01 | 2013-07-01 |
Membro (Docente) | Comissão Científica | 2010-05-27 | 2014-05-26 |
A informação contida neste perfil público poderá estar desactualizada.