Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Director | Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde | 2013-01-31 | 2013-08-31 |
Director | Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde | 2011-09-01 | 2013-01-31 |
Director | Curso de Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos | 2011-09-01 | 2013-02-01 |
Director | Curso de Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos | 2010-09-01 | 2011-07-31 |
Director | Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde | 2010-09-01 | 2011-07-31 |
Membro (Docente) | Comissão Científica | 2010-05-25 | 2011-07-19 |